650*73+32457/93= (930*60-6336)/9= (5750+158*38)-4877= (16008/46+4804)*51=

650*73+32457/93=
(930*60-6336)/9=
(5750+158*38)-4877=
(16008/46+4804)*51=

  • 650*73+32457/93=47450+349=47799

    (930*60-6336)/9=49464/9=5496

    (5750+158*38)-4877=11754-4877=6877

    (16008/46+4804)*51=5152*51=262752

  • 1)47799

    2)5496

    3)6877

    4)262752